KRS 0000358975
NIP8133625051
REGON18058024200000
NazwaWIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWIP
Data rejestracji 18 cze 2010 (14 lat temu) 18 cze 2010
Data usunięcia 29 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STEFANA BATOREGO, 22, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email W.SZUBART@WIPMEBLE.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR PRZEMYSŁAW ZIMOLĄG
Wspólnik
2010-06-18
2021-01-29
50 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
WOJCIECH NOWAK
Wspólnik
2010-06-18
2021-01-29
50 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
AGNIESZKA KATARZYNA STARZEC
Prokurent
2014-09-08
2014-10-02
SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - ŁĄCZNIE: PREZES ZARZĄDU I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB PREZES ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
DARIUSZ STANISŁAW RĄCZY
PREZES ZARZĄDU
2010-06-18
2014-09-08
WOJCIECH TOMASZ SZUBART
PREZES ZARZĄDU
2014-09-08
2021-01-29
2010-06-18
2010-10-26
REJTANA, 67, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
2010-10-26
2015-01-28
OKULICKIEGO, 10, RZESZÓW, 35-222, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie