KRS 0000358834
NIP9512315059
REGON14245460400000
NazwaJANKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI
Krótka nazwaJANKO W RESTRUKTURYZACJI
Data rejestracji 17 cze 2010 (14 lat temu) 17 cze 2010
Data usunięcia 28 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIAŁOBRZEGI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512315059
data rejestracji 14 lip 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 paź 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #2332Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHKRZYSZTOF LUBOWICKI
Beneficjent
KRZYSZTOF LUBOWICKI
reprezentant
GRZEGORZ KOST
Wspólnik
2010-06-17
2015-03-12
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
MARIANNA PRYKIEL
Wspólnik
2015-03-12
2015-12-18
1.989 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.450,- ZŁOTYCH
KRZYSZTOF LUBOWICKI
Wspólnik
2015-12-18
2016-06-09
2.000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,- ZŁOTYCH (STO TYSIĘCY)
PAWEŁ DUBCZYK
Wspólnik
2016-06-09
2017-11-13
1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,- ZŁOTYCH
STANISŁAW CHODACKI
Wspólnik
2016-06-09
2017-11-13
800 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 40.000,- ZŁOTYCH
KRZYSZTOF LUBOWICKI
Wspólnik
2017-11-13
2024-08-28
1995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99 750,00 ZŁ
KRZYSZTOF LUBOWICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
STANISŁAW CHODACKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-09
2017-11-13
KRZYSZTOF LUBOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2017-11-13
2021-11-10
GRZEGORZ KOST
PREZES ZARZĄDU
2010-06-17
2015-12-18
KRZYSZTOF LUBOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-18
2016-06-09
2010-06-17
2015-03-12
"GREMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-12
2017-04-13
JANKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-06-17
2015-03-12
ZARUBY, 9, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
2015-03-12
2021-12-07
UL. POLNA, 8A, BIAŁOBRZEGI, 26-800, BIAŁOBRZEGI, POLSKA
GKm 40/20
2021-12-27
2022-08-23
4212.78 PLN
V GNc 2798/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Anna Stępniewska Kancelaria Komornicza nr VI w Grójcu
GKm 80/20
2021-12-27
2022-08-23
48153.59 PLN
VIII GNc 8318/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Anna Stępniewska Kancelaria Komornicza nr VI w Grójcu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie