KRS 0000358527
NIP7282750826
REGON10090348900000
NazwaAGAPE STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGAPE STUDIO
Data rejestracji 11 cze 2010 (14 lat temu) 11 cze 2010
Data usunięcia 25 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.PIŁSUDSKIEGO, 135, ŁÓDŹ, 92-318, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANATOMASZ JACEK FLORCZAK
Wspólnik
2010-06-11
2010-11-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MICHAŁ ŁUKASZ NOWICKI
Wspólnik
2010-06-11
2010-11-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
EDWARD DARIUSZ RUDALSKI
Wspólnik
2010-11-24
2011-04-14
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49000 ZŁ
TOMASZ JACEK FLORCZAK
Wspólnik
2011-04-14
2018-01-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ JACEK FLORCZAK
Likwidator
2011-08-12
2016-04-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 200.000 ZŁ - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MICHAŁ ŁUKASZ NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2010-06-11
2010-11-24
TOMASZ JACEK FLORCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-11
2010-11-24
EDWARD DARIUSZ RUDALSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-24
2011-04-14
TOMASZ JACEK FLORCZAK
PREZES ZARZĄDU
2011-04-14
2011-08-12
2010-06-11
2011-08-12
AGAPE STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-06-11
2010-11-24
GORKIEGO, 53, ŁÓDŹ, 92-519, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie