KRS 0000358504
NIP5833103117
REGON22103940700000
NazwaENCITECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENCITECH POLAND
Data rejestracji 14 cze 2010 (14 lat temu) 14 cze 2010
Data usunięcia 04 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BUDOWLANYCH, 6C, WEJHEROWO, 84-200, WEJHEROWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5833103117
data rejestracji 01 paź 2021
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANAJERZY JAN RASZEJA
Wspólnik
2010-06-30
2010-10-13
252 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 25.200 ZŁOTYCH
RAFAŁ RASZEJA
Wspólnik
2010-06-30
2010-10-13
124 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.400 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF RASZEJA
Wspólnik
2010-06-30
2010-10-13
124 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.400 ZŁOTYCH
RAFAŁ MICHAŁ STANKIEWICZ
Wspólnik
2010-10-13
2017-10-25
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
PIOTR ARKADIUSZ DOLECKI
Wspólnik
2010-10-13
2017-10-25
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁ
ENCITECH AB
Wspólnik
2011-12-07
2023-01-04
830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 83.000,00 ZŁ
LARS ARVID ROSÉN
Wspólnik
2013-05-20
2023-01-04
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 PLN
ROBERT STANISŁAW HOPA
Likwidator
2020-08-25
2023-01-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RAFAŁ RASZEJA
124 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.400 ZŁOTYCH
2010-06-14
2010-06-30
JERZY JAN RASZEJA
252 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 25.200 ZŁOTYCH
2010-06-14
2010-06-30
JERZY JAN RASZEJA
PREZES ZARZĄDU
2010-06-30
2010-10-13
RAFAŁ MICHAŁ STANKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-13
2011-12-07
RAFAŁ MICHAŁ STANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-12-07
2015-04-13
PIOTR ARKADIUSZ DOLECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-13
2013-09-20
HENRIK JAN - ERIK OLSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-07
2015-04-13
LARS ARVID ROSÉN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-20
2020-08-25
ULF HENCKEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-13
2020-08-25
2010-06-14
2010-10-13
PERGOPOL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-13
2011-12-07
ATOZ COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-07
2020-08-25
ENCITECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-06-14
2010-10-13
TRAKT ŚWIĘTEGO WOJCIECHA, 31, GDAŃSK, 80-044, GDAŃSK, POLSKA
2010-10-13
2013-05-20
30 STYCZNIA, 35, TCZEW, 83-110 TCZEW, TCZEW, POLSKA
2013-05-20
2015-04-13
PAMIĘCI NARODOWEJ, 1A, MIŁOBĄDZ, 83-111, MIŁOBĄDZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie