KRS 0000358416
NIP6783109040
REGON12123339000000
NazwaCENTRUM MEDYCZNE ERKADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM MEDYCZNE ERKADE
Data rejestracji 10 cze 2010 (14 lat temu) 10 cze 2010
Data usunięcia 18 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. SZKOLNE, 9, KRAKÓW, 31-976, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6783109040
data rejestracji 01 cze 2010
status Czynny
83253000082062113368460001
NEST Centrum Rozliczeniowe
ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
05160014621805905160000005
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
22102014330000190201931641
PKO Oddział 1 w Wadowicach
ul. Lwowska 20 34-100 wadowicki POLSKA
32160014621805905160000004
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
75160014621805905160000006
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
59160014621805905160000003
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄRAFAŁ DURCZAK
Beneficjent
AGNIESZKA BEATA JAWORSKA-MYTNIK
Beneficjent
RAFAŁ DURCZAK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
AGNIESZKA BEATA JAWORSKA MYTNIK
Wspólnik
2010-06-10
2016-01-18
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.900 ZŁ
RAFAŁ DURCZAK
Wspólnik
2010-06-10
2016-01-18
59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.900 ZŁ
RAFAŁ DURCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
AGNIESZKA BEATA JAWORSKA-MYTNIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI , A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
RAFAŁ DURCZAK
PREZES ZARZĄDU
2010-06-10
2016-01-18
AGNIESZKA BEATA JAWORSKA MYTNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-10
2016-01-18
2010-06-10
2011-07-15
UJASTEK, 5B, KRAKÓW, 31-752, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie