KRS 0000357880
NIP5580001928
REGON00065560000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KCYNI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W KCYNI
Data rejestracji 22 cze 2010 (14 lat temu) 22 cze 2010
Data usunięcia 28 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WINCENTEGO WITOSA, 30, KCYNIA, 89-240, KCYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKBOGUSŁAW LECH GRZELAK
Likwidator
2014-01-17
2015-05-28
ANNA SZCZEPAŃSKA
Likwidator
2014-01-17
2015-05-28
JÓZEF FRĄTCZAK
Likwidator
2014-01-17
2015-05-28
STANISŁAW PIECHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-22
2015-05-28
WALDEMAR MAJDA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-22
2015-05-28
RYSZARD ŁOSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-22
2015-05-28
JÓZEF BAGNEROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-22
2015-05-28
JERZY BAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-22
2015-05-28
JACEK PANEK
Członek Organu Nadzoru
2010-06-22
2015-05-28
KAROL NAPIERAŁA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-22
2015-05-28
WOJCIECH BARTOSZEK
Członek Organu Nadzoru
2010-06-22
2015-05-28
MAREK CICHY
Członek Organu Nadzoru
2010-06-22
2015-05-28
ADAM ŁUCZON
Członek Organu Nadzoru
2010-06-22
2015-05-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ DWAJ PEŁNOMOCNICY.
JÓZEF FRĄTCZAK
PREZES ZARZĄDU
2010-06-22
2015-05-28
ANNA SZCZEPAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-22
2015-05-28
BOGUSŁAW LECH GRZELAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-22
2015-05-28
2010-06-22
2010-07-30
SPÓLDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KCYNI
2010-07-30
2014-01-17
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KCYNI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie