KRS 0000357715
NIP8542375574
REGON32084817100000
NazwaCENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 31 maj 2010 (14 lat temu) 31 maj 2010
Data usunięcia 16 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres STASZICA, 9-15, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAGRAŻYNA BOGUMIŁA DYLĄG
Wspólnik
2010-05-31
2023-01-16
JOANNA JOLANTA SZAJNAR
Wspólnik
2010-05-31
2023-01-16
KAZIMIERZ JAN TYSZKIEWICZ
Wspólnik
2010-05-31
2023-01-16
Wspólnik
2010-05-31
2023-01-16
32082980200000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MAJĄ WYŁĄCZNIE OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI "CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, PROKURENCI TEJ SPÓŁKI, PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI "CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. W SPÓŁCE "CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM USTALONO SPOSÓB REPREZENTACJI: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ INNE NIŻ PREZES ZARZĄDU OSOBY UPOWAŻNIONE DO JEJ REPREZENTACJI, TJ. CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENTÓW, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH TAKICH OSÓB. W SKŁAD ZARZĄDU "CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: PREZES ZARZĄDU GRAŻYNA DYLĄG, WICEPREZES JOANNA SZAJNAR, CZŁONEK ZARZĄDU KAZIMIERZ TYSZKIEWICZ.
Członek Organu Reprezentacji
2010-05-31
2023-01-16
32082980200000
2010-05-31
2023-01-16
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-05-31
2023-01-16
CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-05-31
2023-01-16
STASZICA, 9-15, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
2020-10-01
2023-01-16
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2020-10-01
2023-01-16
4646Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2020-10-01
2023-01-16
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2020-10-01
2023-01-16
4729Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2020-10-01
2023-01-16
4773Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2020-10-01
2023-01-16
4774Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2020-10-01
2023-01-16
4775Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2020-10-01
2023-01-16
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2020-10-01
2023-01-16
8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie