KRS 0000357650
NIP7543007731
REGON16033336400000
NazwaMEDIAMOCNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEDIAMOCNI
Data rejestracji 01 cze 2010 (14 lat temu) 01 cze 2010
Data usunięcia 25 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STAROMIEJSKA, 6, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWANDRIY MAZHAR
Wspólnik
2010-06-01
2010-11-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
DANIEL RAFAŁ NOWOCIN
Wspólnik
2010-11-02
2012-10-18
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
ROBERT MAREK ROJCZYK
Wspólnik
2012-03-21
2015-06-11
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW ANDRZEJ ROGOWSKI
Wspólnik
2013-12-23
2017-12-08
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
ROBERT MAREK ROJCZYK
Wspólnik
2016-11-24
2017-12-08
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
SIARHEI PROKHARAU
Wspólnik
2017-12-08
2022-10-25
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. REPREZENTACJA ŁĄCZNA OBU CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANA JEST DLA CZYNNOŚCI: A WYSTAWIENIA LUB PORĘCZENIA PRZEZ SPÓŁKĘ WEKSLI B ZACIĄGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNORAZOWO NA KWOTĘ POWYŻEJ 30000,00 ZŁ (TRZYDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) C ZBYCIA LUB NABYCIA NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁÓW W NICH
ANDRIY MAZHAR
PREZES ZARZĄDU
2010-06-01
2010-11-02
DANIEL RAFAŁ NOWOCIN
PREZES ZARZĄDU
2010-11-02
2012-03-21
PRZEMYSŁAW ANDRZEJ ROGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-23
2017-12-08
SIARHEI PROKHARAU
PREZES ZARZĄDU
2017-12-08
2022-10-25
DANIEL RAFAŁ NOWOCIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-21
2012-04-24
DANIEL RAFAŁ NOWOCIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-24
2012-10-18
ROBERT MAREK ROJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-21
2012-04-24
ROBERT MAREK ROJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-24
2013-12-23
ROBERT MAREK ROJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-23
2017-12-08
2010-06-01
2012-03-21
ERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-06-01
2010-11-02
NOWOWIEJSKIEGO, 19, OPOLE, 45-789, OPOLE, POLSKA
2010-11-02
2012-03-21
ŚCIEGIENNEGO, 1, OPOLE, 45-711, OPOLE, POLSKA
2012-03-21
2016-11-07
FIGIEL, 1, WARSZAWA, 02-202, WARSZAWA, POLSKA
2016-11-07
2017-12-08
UL. HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 22, KATOWICE, 40-032, KATOWICE, POLSKA
Km 15/22
2022-05-14
2024-01-12
759.31 PLN
VI Nc-e 647842/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Monika Dornik-Siwy Kancelaria Komornicza nr III w Tarnowskich Górach
Km 12/22
2022-05-14
2024-01-12
1400.21 PLN
VI Nc-e 647843/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Monika Dornik-Siwy Kancelaria Komornicza nr III w Tarnowskich Górach
GKm 108/20
2023-01-19
2023-12-07
369551.2 PLN
XIII GNc 607/19/IW
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Marta Lech Kancelaria Komornicza nr XVI w Katowicach
GKm 153/20
2023-01-19
2023-12-07
42493.65 PLN
VII GNc 199/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Marta Lech Kancelaria Komornicza nr XVI w Katowicach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie