KRS 0000357630
NIP5842698156
REGON22103521400000
NazwaFINANCE UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFINANCE UNIT
Data rejestracji 07 cze 2010 (14 lat temu) 07 cze 2010
Data usunięcia 06 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOMBATANTÓW, 1E, GDAŃSK, 80-464, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@FINANCEUNIT.PL
Dane podatkowe
NIP 5842698156
data rejestracji 25 wrz 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lut 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPAMELA MONIKA GRUPA
Beneficjent
PAMELA MONIKA GRUPA
reprezentant
MAREK PIOTR ŻARSKI
Wspólnik
2010-06-07
2012-11-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 PLN
ADRIAN BARTOŚ
Wspólnik
2010-06-07
2019-09-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
ADAM PAWŁOWSKI
Wspólnik
2014-04-17
2016-11-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
PAMELA MONIKA GRUPA
Wspólnik
2016-11-04
2024-05-06
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁ.
PAMELA MONIKA GRUPA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK PIOTR ŻARSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-06-07
2012-11-29
ADRIAN BARTOŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-07
2012-11-29
ADRIAN BARTOŚ
PREZES ZARZĄDU
2012-11-29
2019-09-04
ADAM PAWŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-17
2016-11-04
PAMELA MONIKA GRUPA
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2016-11-04
2019-09-04
PAMELA MONIKA GRUPA
PREZES SPÓŁKI
2019-09-04
2024-05-06
2010-06-07
2014-04-17
PRIVATE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-06-07
2012-11-29
DĄBROWSZCZAKÓW, 10 C, GDAŃSK, 80-373, GDAŃSK, POLSKA
2012-11-29
2014-04-17
KOMBATANTÓW, 1 G, GDAŃSK, 80-464, GDAŃSK - ZASPA, POLSKA
2014-04-17
2016-11-04
DŁUGA, 70/71, GDAŃSK, 80-831, GDAŃSK, POLSKA
2016-11-04
2021-11-04
UL. STARODWORSKA, 1, GDAŃSK, 80-137, GDAŃSK, POLSKA
2021-11-04
2022-02-08
GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie