KRS 0000357422
NIP1060002457
REGON12124647000000
NazwaVITA ENERGIA SOLUTIONS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaVITA ENERGIA SOLUTIONS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaVITA ENERGIA SOLUTIONS LIMITED PRIVATE LIMITED PRIVATE LIMITED
Data rejestracji 27 maj 2010 (14 lat temu) 27 maj 2010
Data usunięcia 31 mar 2023 31 mar 2023
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. LEŚNA, 19, CHEŁMEK, 32-660, CHEŁMEK, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego SHENFIELD ROAD, 15a, BRENTWOOD, CM18 8AG, BRENTWOOD, WIELKA BRYTANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1060002457
data rejestracji 24 cze 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARTUR PIOTR JĘKOT
reprezentant
DUNCAN JOHN STEVENS
Beneficjent
1959-08-01
KRZYSZTOF MAREK MOŁDOCH
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-05-27
2015-12-10
ARTUR PIOTR JĘKOT
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-12-10
2023-03-31
DUNCAN JOHN STEVENS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD (DYREKTORZY)
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR) JEDNOOSOBOWO
DUNCAN JOHN STEVENS
CZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR)
2010-05-27
2023-03-31
1959-08-01
ANDREW HOY
CZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR)
2010-05-27
2021-11-16
2010-05-27
2018-02-28
VITA ENERGIA SOLUTIONS LIMITED
2010-05-27
2015-12-10
JANA PAWŁA II, 15, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
2010-05-27
2015-12-10
CLAREMONT ROAD, 70, SURBITON, KT6 4 RH, SURBITON, W.BRYTANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie