KRS 0000357398
NIP5632393522
REGON06062632000000
NazwaPLESBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPLESBUD
Data rejestracji 27 maj 2010 (14 lat temu) 27 maj 2010
Data usunięcia 10 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ATEŃSKA, 10, WARSZAWA, 03-378, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5632393522
data rejestracji 27 maj 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCHJOSE ANTONIO QUERO ROMERO
Beneficjent
JULIAN QUERO ROMERO
reprezentant
1975-05-03
JOSE ANTONIO QUERO ROMERO
Wspólnik
2010-05-27
2020-08-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ANTONIO VELASCO ALMEDA
Prokurent
2010-09-13
2019-02-25
PROKURA SAMOISTNA
ILONA MARTA SEBASTIAŃSKA
Prokurent
2010-09-13
2019-02-25
PROKURA SAMOISTNA
JULIAN QUERO ROMERO
Prokurent
2011-11-16
2019-02-25
1975-05-03
PROKURA SAMOISTNA
JULIAN QUERO ROMERO
Likwidator
2019-02-25
2020-08-10
1975-05-03
JOSE ANTONIO QUERO ROMERO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
JOSE ANTONIO QUERO ROMERO
PREZES ZARZĄDU
2010-05-27
2019-02-25
2010-05-27
2012-01-13
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH "MOVYNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-13
2019-02-25
PLESBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-05-27
2010-09-13
WOŁYŃSKA, 18, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
2010-09-13
2012-01-13
AL. WINCENTEGO WITOSA, 3, LUBLIN, 20-315, LUBLIN, POLSKA
2012-01-13
2013-03-22
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 99, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
2013-03-22
2019-07-30
AL. JEROZOLIMSKIE, 99, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie