KRS 0000357391
NIP5862252191
REGON22101038400000
NazwaVIAMETRICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVIAMETRICS POLSKA
Data rejestracji 26 maj 2010 (14 lat temu) 26 maj 2010
Data usunięcia 01 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUDWIKA PASTEURA, 6A, WARSZAWA, 02-093, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGOAGNIESZKA HRYNKIEWICZ
Wspólnik
2010-05-26
2013-05-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050,00 ZŁ
LARS PETER SKOGLUND
Wspólnik
2010-05-26
2013-05-17
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050,00 ZŁ
MATEUSZ MIKOŁAJ ROLEWSKI
Wspólnik
2010-05-26
2013-05-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
MAŁGORZATA IRENA WIECZERZAK
Wspólnik
2010-10-28
2013-05-17
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ
Wspólnik
2013-05-17
2019-04-01
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ
14239643300000
VIAMETRICS A.B.
Wspólnik
2013-05-17
2019-04-01
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050,00 ZŁ
OKAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2013-05-17
2019-04-01
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
MATEUSZ MIKOŁAJ ROLEWSKI
Likwidator
2017-08-10
2019-04-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAŁGORZATA IRENA WIECZERZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-28
2017-08-10
AGNIESZKA HRYNKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-05-26
2010-10-28
AGNIESZKA HRYNKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-28
2017-08-10
MATEUSZ MIKOŁAJ ROLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-26
2017-08-10
2010-05-26
2017-08-10
VIAMETRICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-05-26
2010-10-28
WROCŁAWSKA, 63, GDYNIA, 81-553, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie