KRS 0000357367
NIP8513119360
REGON32084681200000
NazwaE-INVEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaE-INVEST POLSKA
Data rejestracji 26 maj 2010 (14 lat temu) 26 maj 2010
Data usunięcia 22 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 13A, SZCZECIN, 70-470, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 210000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJERZY SZARŻANOWICZ
Beneficjent
JERZY SZARŻANOWICZ
reprezentant
JERZY SZARŻANOWICZ
Likwidator
2019-05-17
2021-12-22
MARIUSZ JEZNACH
Wspólnik
2010-05-26
2012-01-05
126 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 63.000,00 ZŁ
JERZY SZARŻANOWICZ
Wspólnik
2010-05-26
2021-12-22
336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 168.000,00 ZŁ
ROBERT RYCHCICKI
Wspólnik
2010-05-26
2021-12-22
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000,00 ZŁ
MACIEJ KRZYSZTOF CEHAK
Wspólnik
2010-05-26
2021-12-22
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000,00 ZŁ
JERZY SZARŻANOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY SZARŻANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-05-26
2019-05-17
MACIEJ KRZYSZTOF CEHAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-05-26
2019-05-17
MARIUSZ JEZNACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-26
2012-01-05
ROBERT RYCHCICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-26
2014-11-25
2010-05-26
2019-05-17
E-INVEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-05-26
2010-12-14
JAGIELLOŃSKA, 89, SZCZECIN, 70-487, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie