KRS 0000357247
NIP1010004069
REGON02126815000000
NazwaCIBES LIFT SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaCIBES LIFT SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaCIBES LIFT AB AKTIEBOLAG AKTIEBOLAG
Data rejestracji 26 maj 2010 (14 lat temu) 26 maj 2010
Data usunięcia 03 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres JAWOROWA, 12, WILCZYN, 55-120, OBORNIKI ŚLĄSKIE, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego BOX 6, JÄRBO, 81102, JÄRBO, SZWECJA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIKRZYSZTOF CHOJNACKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-05-26
2023-04-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD. PONADTO DYREKTOR NACZELNY MA PRAWO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO ZARZĄDZANIA.
JOHAN PATRIK SANDBERG BENGT
CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY, PRZEWODNICZĄCY
2010-05-26
2023-04-03
JOHAN FREDRIK ZAUNDERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-26
2023-04-03
DAN OVE DANNBERG
ZASTĘPCA CZŁONKA ZARZĄDU ZASTĘPCA DYREKTORA NACZELNEGO
2010-05-26
2023-04-03
2010-05-26
2017-10-18
CIBES LIFT AB (SPÓŁKA AKCYJNA)
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie