KRS 0000357183
NIP6342345395
REGON27659436200000
NazwaAPTUS-IT MATLAK MATULA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaAPTUS-IT MATLAK MATULA
Data rejestracji 14 cze 2010 (14 lat temu) 14 cze 2010
Data usunięcia 09 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PLAC POD LIPAMI, 5, KATOWICE, 40-476, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6342345395
data rejestracji 15 wrz 1999
status Czynny
46116022020000000159172708
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)PIOTR TADEUSZ RYŚ
Beneficjent
MAREK PAWEŁ MATULA
Beneficjent
JERZY MIKOŁAJ MATLAK
Beneficjent
PIOTR TADEUSZ RYŚ
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
MAREK PAWEŁ MATULA
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
JERZY MIKOŁAJ MATLAK
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
JERZY MIKOŁAJ MATLAK
Wspólnik
2010-06-14
2021-07-16
MAREK PAWEŁ MATULA
Wspólnik
2010-06-14
2021-07-16
PIOTR TADEUSZ RYŚ
Wspólnik
2010-06-14
2021-07-16
JERZY MIKOŁAJ MATLAK
Wspólnik
2021-07-16
2022-12-09
MAREK PAWEŁ MATULA
Wspólnik
2021-07-16
2022-12-09
PIOTR TADEUSZ RYŚ
Wspólnik
2021-07-16
2022-06-07
PIOTR TADEUSZ RYŚ
Wspólnik
2022-06-07
2022-12-09
PIOTR TADEUSZ RYŚ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MAREK PAWEŁ MATULA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JERZY MIKOŁAJ MATLAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE.
JERZY MIKOŁAJ MATLAK
Członek Organu Reprezentacji
2021-07-16
2022-12-09
MAREK PAWEŁ MATULA
Członek Organu Reprezentacji
2021-07-16
2022-12-09
PIOTR TADEUSZ RYŚ
Członek Organu Reprezentacji
2021-07-16
2022-06-07
Członek Organu Reprezentacji
2010-06-14
2021-07-16
24145383500000
2010-06-14
2021-07-16
APTUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021-07-16
2022-06-07
APTUS-IT MATLAK MATULA RYŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-06-14
2017-11-28
PL. GRUNWALDZKI, 8-10, KATOWICE, 40-950, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie