KRS 0000356851
NIP5632392511
REGON06061979600000
NazwaLINGRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLINGRAIN
Data rejestracji 18 maj 2010 (14 lat temu) 18 maj 2010
Data usunięcia 09 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HRUBIESZOWSKA, 37, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5632392511
data rejestracji 18 maj 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #L DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #M EDUKACJA #N OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA #R DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ #S POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMAREK JAN KRÓLIKOWSKI
Prokurent
2012-02-06
2016-07-20
PROKURA SAMOISTNA
ELEONORA PASTUSZAK
Prokurent
2017-11-03
2021-01-25
SAMOISTNA
PIOTR ROMUALD BLICHARZ
Likwidator
2021-01-25
2021-09-09
PIOTR ROMUALD BLICHARZ
Beneficjent
PIOTR ROMUALD BLICHARZ
reprezentant
PAVLO NIKOLIN
Wspólnik
2010-05-18
2012-02-06
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 ZŁ
MAREK JAN KRÓLIKOWSKI
Wspólnik
2010-05-18
2012-02-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ
KAMIL KRAWCZYŃSKI
Wspólnik
2010-05-18
2016-07-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
TATIANA RUDNICKA
Wspólnik
2010-05-18
2011-05-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
DANUTA KRÓLIKOWSKA
Wspólnik
2012-02-06
2016-07-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
PIOTR ROMUALD BLICHARZ
Wspólnik
2016-07-20
2021-09-09
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750 ZŁ
PIOTR ROMUALD BLICHARZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
MARIUSZ KRAWCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-05-18
2017-11-03
PIOTR ROMUALD BLICHARZ
PREZES ZARZĄDU
2017-11-03
2021-01-25
2010-05-18
2012-02-06
MEAT-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-06
2018-12-11
POLSET 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-12-11
2021-01-25
LINGRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-05-18
2010-10-19
WOJSŁAWICKA, 8A, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie