KRS 0000355575
NIP8792624400
REGON34075369600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW "ŁUSZCZYNA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNIKÓW "ŁUSZCZYNA"
Data rejestracji 07 maj 2010 (14 lat temu) 07 maj 2010
Data usunięcia 18 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 17, PĘDZEWO, 87-134, ZŁAWIEŚ WIELKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYBARTOSZ TROJAN
Prokurent
2010-05-07
2011-06-21
SAMODZIELNA
BARTOSZ MANISZEWSKI
Prokurent
2011-06-21
2015-05-04
SAMOISTNA
MAREK PIOTR CHACHOWSKI
Likwidator
2015-05-04
2017-01-18
MACIEJ ANDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-07
2017-01-18
MICHAŁ POZNAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-07
2017-01-18
JAN WOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-07
2017-01-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
JANUSZ PIOTROWSKI
PREZES
2010-05-07
2015-05-04
JAN STANISŁAW KOWALSKI
V-CE PREZES
2010-05-07
2015-05-04
2010-05-07
2015-05-04
SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW "ŁUSZCZYNA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie