KRS 0000355303
NIP6182118175
REGON30142352600000
NazwaARTWEB-MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARTWEB-MEDIA
Data rejestracji 29 kwi 2010 (14 lat temu) 29 kwi 2010
Data usunięcia 17 mar 2022 17 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ANTONIEGO WIWULSKIEGO, 27, WROCŁAW, 51-629, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6182118175
data rejestracji 01 lip 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARTUR KRZYSZTOF KOWALCZYK
Beneficjent
ARTUR KRZYSZTOF KOWALCZYK
reprezentant
JACEK MACIEJ KOSIERADZKI
Wspólnik
2010-04-29
2012-02-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
MAREK ŚWIATOWSKI
Wspólnik
2010-04-29
2012-02-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ARTUR KRZYSZTOF KOWALCZYK
Wspólnik
2012-02-06
2022-03-17
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.700,00 ZŁ
ARTUR KOWALCZYK
Likwidator
2021-06-28
2022-03-17
ARTUR KRZYSZTOF KOWALCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU ZAWSZE JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 50.000,00 ZŁ JEDNOOSOBOWO, A POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK ŚWIATOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-04-29
2012-02-06
JACEK MACIEJ KOSIERADZKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-04-29
2012-02-06
MAGDALENA WOJTOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-02-06
2016-07-12
ARTUR KRZYSZTOF KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-02-06
2021-06-28
2010-04-29
2012-02-06
SI GLOBAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-06
2021-06-28
ARTWEB-MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-04-29
2012-02-06
SYLWESTRA SZPILOWSKIEGO, 3, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
2012-02-06
2013-11-05
BRACI GIERYMSKICH, 160, WROCŁAW, 51-640, WROCŁAW, POLSKA
2013-11-05
2016-07-12
BACCIARELLEGO, 8D, WROCŁAW, 51-649, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie