KRS 0000355139
NIP7322139546
REGON10085005000000
NazwaZAKŁAD PRZETWÓRSTWA BIOMASY ROŚLINNEJ "BIOMASA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD PRZETWÓRSTWA BIOMASY ROŚLINNEJ "BIOMASA"
Data rejestracji 29 kwi 2010 (14 lat temu) 29 kwi 2010
Data usunięcia 06 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, BARDO, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #0220Z POZYSKIWANIE DREWNA #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIGRZEGORZ KRYSTIAN SAGANOWSKI
Prokurent
2010-09-29
2010-12-31
PROKURA SAMOISTNA
TERESA URSZULA PASIKOWSKA
Wspólnik
2010-04-29
2010-12-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
ANNA MARIA URBANEK
Wspólnik
2010-04-29
2010-09-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
PAWEŁ KAZIMIERZ SAGANOWSKI
Wspólnik
2010-04-29
2010-09-29
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800,00 ZŁ
DARIUSZ KRYSTIAN SUSKA
Wspólnik
2010-09-29
2019-06-06
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000 ZŁ
ROBERT MICHAŁ RYTKOWSKI
Wspólnik
2011-10-31
2013-07-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁ
RAFAŁ MARCIN DAMENTKA
Wspólnik
2013-07-17
2019-06-06
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12 000,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
JERZY ANTONI IGNACZAK
PREZES ZARZĄDU
2010-12-31
2011-10-31
ROBERT MICHAŁ RYTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-10-31
2013-07-17
PAWEŁ KAZIMIERZ SAGANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-04-29
2010-09-29
ALEKSANDRA JUSTYNA SAGANOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-09-29
2010-12-31
2010-04-29
2011-10-31
29, CHRZĄSTÓW WIELKI, 95-045, PARZĘCZEW, POLSKA
2011-10-31
2013-05-07
FABRYCZNA, 18, BARDO, 57-256, BARDO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie