KRS 0000354795
NIP7891734522
REGON30141589200000
Nazwa"ASAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASAP
Data rejestracji 23 kwi 2010 (14 lat temu) 23 kwi 2010
Data usunięcia 21 mar 2023 21 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 2, SKRZYNKI, 62-035, KÓRNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘWIOLETA KUBIAK
Wspólnik
2010-04-23
2014-02-19
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ
SYLWIA FORNAL KOLASIŃSKA
Wspólnik
2010-04-23
2014-02-19
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
JOANNA BŁASZKOWSKA-BIALIK
Wspólnik
2014-02-19
2015-04-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
MACIEJ KACZMAREK
Wspólnik
2015-04-29
2023-03-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JAKUB ŁUKASZ JANKOWIAK
Wspólnik
2015-04-29
2023-03-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓLKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, A KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WIOLETA KUBIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-04-23
2014-02-19
SYLWIA FORNAL KOLASIŃSKA
WICE PREZES ZARZĄDU
2010-04-23
2014-02-19
JOANNA BŁASZKOWSKA-BIALIK
PREZES ZARZĄDU
2014-02-19
2015-04-29
RADOSŁAW SZYMON SIEJAK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-29
2018-06-13
2010-04-23
2014-02-19
"ELIZJUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-04-23
2014-02-19
WOJSKA POLSKIEGO, 12, WRZEŚNIA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie