KRS 0000354694
NIP1231210867
REGON14239896900000
NazwaMEDICAL ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEDICAL ADVISORS
Data rejestracji 23 kwi 2010 (14 lat temu) 23 kwi 2010
Data usunięcia 17 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CZERNIAKOWSKA, 145, WARSZAWA, 00-453, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 222000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@MEDICALADVISORS.PL
Dane podatkowe
NIP 1231210867
data rejestracji 01 paź 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2010-04-23
2012-11-09
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
14214876400000
ALEKSANDRA AGNIESZKA WASIAK
Wspólnik
2012-11-09
2024-05-17
444 (CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 222.000 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
ROBERT DANIEL WRÓBEL
Likwidator
2022-11-21
2024-05-17
ALEKSANDRA AGNIESZKA WASIAK
Prokurent
2014-10-15
2022-11-21
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR WAROWNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-04-23
2022-11-21
ROBERT DANIEL WRÓBEL
PREZES ZARZĄDU
2010-04-23
2022-11-21
2010-04-23
2022-11-21
MEDICAL ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-04-23
2012-12-28
JULIANOWSKA, 61, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2012-12-28
2015-12-22
ŁUBIŃSKA, 14, ŁUBNA, 05-532, BANIOCHA, POLSKA
2015-12-22
2017-02-10
UL. GEODETÓW, 156, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie