KRS 0000354544
NIP5423163723
REGON20035313000000
Nazwa"BROJLER BIAŁOSTOCKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBROJLER BIAŁOSTOCKI
Data rejestracji 20 kwi 2010 (14 lat temu) 20 kwi 2010
Data usunięcia 20 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRANSPORTOWA, 14, BIAŁYSTOK, 15-399, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5423163723
data rejestracji 01 cze 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0149Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAN SIEMIEŃCZUK
Wspólnik
2010-04-20
2018-02-28
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MAŁGORZATA CHWIEDUK
Wspólnik
2010-04-20
2019-11-05
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
JANINA ŁUKASZEWICZ
Wspólnik
2010-04-20
2017-08-11
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
TOMASZ ŁUKASZEWICZ
Wspólnik
2010-04-20
2019-12-20
66 (SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300 (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA) ZŁOTYCH
WALENTY SADOWSKI
Wspólnik
2010-04-20
2019-12-20
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
PAWEŁ SIEMIEŃCZUK
Wspólnik
2018-02-28
2019-12-20
74 (SIEDEMDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.700 (TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET) ZŁOTYCH
WALENTY SADOWSKI
Likwidator
2019-02-26
2019-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAŁGORZATA CHWIEDUK
PREZES
2010-04-20
2019-02-26
JANINA ŁUKASZEWICZ
WICEPREZES
2010-04-20
2017-08-11
2010-04-20
2019-02-26
"BROJLER BIAŁOSTOCKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie