KRS 0000354277
NIP8411694600
REGON22100111000000
NazwaFRESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFRESCO
Data rejestracji 19 kwi 2010 (14 lat temu) 19 kwi 2010
Data usunięcia 08 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GDAŃSKA, 36, LĘBORK, 84-300, LĘBORK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8411694600
data rejestracji 01 paź 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIANDRZEJ JÓZEF LEWIŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ JÓZEF LEWIŃSKI
reprezentant
KARINA MICHALAK
Wspólnik
2010-04-19
2019-11-22
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
GRZEGORZ ROMAN SPRINGER
Wspólnik
2010-04-19
2019-11-22
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
HENRYK JÓZEF CZAJA
Wspólnik
2010-04-19
2019-11-22
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
EWELINA AGNIESZKA CZAJA
Wspólnik
2010-04-19
2019-11-22
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
ANDRZEJ JÓZEF LEWIŃSKI
Wspólnik
2010-04-19
2024-05-08
10 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
ANDRZEJ JÓZEF LEWIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO BEZ POTRZEBY WSPÓŁDZIAŁANIA Z KIMKOLWIEK.
ANDRZEJ JÓZEF LEWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-04-19
2012-12-31
HENRYK JÓZEF CZAJA
VICE PREZES ZARZĄDU
2010-04-19
2012-12-31
HENRYK JÓZEF CZAJA
PREZES ZARZĄDU
2012-12-31
2013-06-25
BERNARD JÓZEF DAMPC
PREZES ZARZĄDU
2013-06-25
2016-06-09
ANDRZEJ JÓZEF LEWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-09
2024-05-08
2010-04-19
2011-11-15
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH A.L FRESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-04-19
2012-10-04
B.KRZYWOUSTEGO, 1, LĘBORK, 84-300, LĘBORK, POLSKA
2012-10-04
2012-12-31
16, CHOCZEWKO, 84-210, CHOCZEWO, POLSKA
2012-12-31
2013-01-15
B.KRZYWOUSTEGO, 11, LĘBORK, 84-300, LĘBORK, POLSKA
2013-04-02
2015-12-01
PLAC POKOJU, 6, LĘBORK, 84-300, LĘBORK, POLSKA
2015-12-01
2017-02-27
UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH, 2, LĘBORK, 84-300, LĘBORK, POLSKA
GKm 4/20
2023-06-28
2024-07-16
1000.35 PLN
VI GC 1501/19 upr.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Marek Nowakowski Kancelaria Komornicza nr XXII w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie