KRS 0000353769
NIP5252474065
REGON14224004000000
NazwaSILTEN TERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSILTEN TERBUD
Data rejestracji 12 kwi 2010 (14 lat temu) 12 kwi 2010
Data usunięcia 19 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HARCERSKA, 30, PIASTÓW, 05-820, PIASTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252474065
data rejestracji 13 wrz 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 sie 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #239 PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH I POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #235 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU #236 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCHMONIKA ILONA MATUSZEWSKA
Beneficjent
TOMASZ STANISŁAW MATUSZEWSKI
Beneficjent
FILIP JERZY MATUSZEWSKI
reprezentant
TERESA ŁUCJA OLIFIEROWICZ
Wspólnik
2010-04-12
2013-09-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁOTYCH
MONIKA ILONA MATUSZEWSKA
Wspólnik
2013-09-13
2020-08-19
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ
TOMASZ STANISŁAW MATUSZEWSKI
Wspólnik
2013-09-13
2020-08-19
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ
MONIKA ILONA MATUSZEWSKA
Prokurent
2015-10-14
2020-08-19
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ STANISŁAW MATUSZEWSKI
Prokurent
2015-10-14
2020-08-19
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA ILONA MATUSZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ STANISŁAW MATUSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiA) DO KWOTY 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, PROKURENT JEDNOOSOBOWO B) POWYŻEJ KWOTY 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
KRZYSZTOF MAREK FREY
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-12
2012-03-26
FILIP JERZY MATUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-03-26
2020-08-19
2010-04-12
2013-09-13
SILTEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-04-12
2013-09-13
ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO, 2, WARSZAWA, 00-392, WARSZAWA, POLSKA
2013-09-13
2014-03-27
HARCERSKA, 30, PIASTÓW, 03-830, PIASTÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie