KRS 0000353415
NIP7272759091
REGON10086614000000
Nazwa"BUENO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUENO
Data rejestracji 09 kwi 2010 (14 lat temu) 09 kwi 2010
Data usunięcia 28 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ROKICIŃSKA, 101, ANDRESPOL, 95-020, ANDRESPOL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 105000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7272759091
data rejestracji 01 lut 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 wrz 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHTOMASZ ŁUKASZ NOWACKI
Beneficjent
BARTŁOMIEJ ŁUKASZ WIŚNIEWSKI
reprezentant
TOMASZ ŁUKASZ NOWACKI
Wspólnik
2010-04-09
2023-09-28
1.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.500,00 ZŁOTYCH
BARTŁOMIEJ ŁUKASZ WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2011-03-09
2023-09-28
1.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.500,00 ZŁOTYCH
ANNA MAGDALENA FIRYCH NOWACKA
Prokurent
2011-03-09
2022-11-25
SAMOISTNA
ANNA MAGDALENA FIRYCH NOWACKA
Likwidator
2022-11-25
2023-09-28
TOMASZ ŁUKASZ NOWACKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU-SAMODZIELNIE
TOMASZ ŁUKASZ NOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2010-04-09
2022-11-25
PIOTR KRYSTIAN USIELSKI
WICEPREZES
2010-04-09
2011-05-19
BARTŁOMIEJ ŁUKASZ WIŚNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-19
2022-11-25
2010-04-09
2022-11-25
"BUENO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-04-09
2011-03-09
6-EGO SIERPNIA, 14, ŁÓDŹ, 90-416, ŁÓDŹ, POLSKA
2011-03-09
2014-04-11
PABIANICKA, 245, ŁÓDŹ, 93-457, ŁÓDŹ, POLSKA
2014-04-11
2019-08-13
PABIANICKA, 245, ŁÓDŹ, 93 - 457, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie