KRS 0000353216
NIP7891734143
REGON30140218000000
NazwaWRZESIŃSKA GRUPA ZBOŻOWO RZEPAKOWA
Krótka nazwaWRZESIŃSKA GRUPA ZBOŻOWO RZEPAKOWA
Data rejestracji 01 kwi 2010 (14 lat temu) 01 kwi 2010
Data usunięcia 04 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres KALISKA, 1, WRZEŚNIA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAANDRZEJ BOSACKI
Członek Organu Nadzoru
2010-04-01
2013-10-25
SŁAWOMIR ŚWIDURSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-25
2017-11-06
PRZEMYSŁAW MACHYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-25
2017-11-06
MAREK PRUCHNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-04-01
2017-11-06
ZENON PODLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-04-01
2017-11-06
RYSZARD NOWACZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-04-01
2013-10-25
PIOTR CIEŚLAK
Likwidator
2017-11-06
2018-01-04
STANISŁAW ANDRZEJ KAŁUŻNY
Likwidator
2017-11-06
2018-01-04
RYSZARD PRZYBYLSKI
Likwidator
2017-11-06
2018-01-04
RYSZARD SZAROLETA
Likwidator
2017-11-06
2018-01-04
MAREK ŚMIDOWICZ
Likwidator
2017-11-06
2018-01-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PEŁEN SKŁAD ZARZĄDU. DO WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
RYSZARD SZAROLETA
PREZES ZARZĄDU
2010-04-01
2017-11-06
MAREK ŚMIDOWICZ
VICEPREZES ZARZĄDU
2010-04-01
2017-11-06
RYSZARD PRZYBYLSKI
SEKRETARZ
2010-04-01
2017-11-06
PIOTR CIEŚLAK
SKARBNIK
2010-04-01
2017-11-06
STANISŁAW KAŁUŻNY
CZŁONEK
2010-04-01
2017-11-06
2010-04-01
2010-06-15
KALISKA, 1, WRZEŚNIA, 62-304, WRZEŚNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie