KRS 0000353143
NIP9471968303
REGON10085374500000
NazwaZESPÓŁ DORADCÓW GOSPODARCZYCH ASCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZESPÓŁ DORADCÓW GOSPODARCZYCH ASCON
Data rejestracji 01 kwi 2010 (14 lat temu) 01 kwi 2010
Data usunięcia 01 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEAGNIESZKA MAŁGORZATA KNAPIŃSKA
Wspólnik
2010-04-01
2012-06-29
30 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
WIESŁAW PĘZIK
Wspólnik
2012-06-29
2024-02-01
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
AGNIESZKA MAŁGORZATA KNAPIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-04-01
2012-06-29
WIESŁAW PĘZIK
PREZES ZARZĄDU
2012-06-29
2024-02-01
2010-04-01
2011-01-11
GRUPA KONSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-04-01
2011-01-11
POJEZIERSKA, 90, M. ŁÓDŹ, 91-341, ŁÓDŹ, POLSKA
2011-01-11
2011-02-17
LIMANOWSKIEGO, 11, M. ŁÓDŹ, 91 - 302, ŁÓDŹ, POLSKA
2011-02-17
2012-06-29
ZAWISZY CZARNEGO, 8/10, ŁÓDŹ, 91-829, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie