KRS 0000351999
NIP7010229357
REGON14235143600000
NazwaSNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSNP
Data rejestracji 22 mar 2010 (14 lat temu) 22 mar 2010
Data usunięcia 24 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #12 GÓRNICTWO RUD URANU I TORU #13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #55 HOTELE I RESTAURACJE #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃAPHINUT CHIENGKAM
Wspólnik
2015-10-12
2021-05-24
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
KANIT RAKKIATTIKUN
Wspólnik
2010-03-22
2013-12-16
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁOTYCH
PHOCHAI PHOHTHAISONG
Wspólnik
2011-04-19
2021-05-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
GRZEGORZ PAWEŁ MAGDZIARSKI
Wspólnik
2013-12-16
2015-10-12
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
KANIT RAKKIATTIKUN
PREZES
2010-03-22
2013-12-16
GRZEGORZ PAWEŁ MAGDZIARSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-16
2015-10-12
APHINUT CHIENGKAM
PREZES ZARZĄDU
2015-10-12
2021-05-24
2010-03-22
2015-10-12
NOWOGRODZKA, 50, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
2015-10-12
2016-06-08
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87, ŁÓDŹ, 90-057, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie