KRS 0000351837
NIP7010228151
REGON14231505000000
NazwaWORLD TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWORLD TECHNOLOGY
Data rejestracji 29 mar 2010 (14 lat temu) 29 mar 2010
Data usunięcia 22 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CHMIELNA, 2, WARSZAWA, 00-020, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMOIDART INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2010-03-29
2011-07-26
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-07-26
2013-10-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14195424000000
KRZYSZTOF TRUSZKOWSKI
Wspólnik
2013-10-18
2014-02-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
CHEVALIER INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2014-02-28
2014-08-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
COOK & MARSHALL INVESTMENTS LLC
Wspólnik
2014-08-05
2016-10-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
MYKHAYLO TRETYAKOV
Likwidator
2015-10-21
2016-10-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW.
PAWEŁ MICHAŁ SIENNICKI
PREZEZ ZARZĄDU
2010-03-29
2011-07-26
KRZYSZTOF TRUSZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-07-26
2015-04-03
ELŻBIETA TERESA CHARYTONOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-04-03
2015-10-21
2010-03-29
2013-10-18
MOIDART PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-18
2015-10-21
WORLD TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-29
2011-07-26
HOŻA, 70, WARSZAWA, 00-682, WARSZAWA, POLSKA
2011-07-26
2013-07-18
PŁOCKA, 15 B, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
2013-07-18
2013-10-18
ŻÓŁKIEWSKIEGO, 40, WARSZAWA, 04-305, WARSZAWA, POLSKA
2013-10-18
2015-02-27
NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
2015-02-27
2015-10-29
UL. GŁOGOWSKA, 277, POZNAŃ, 60-104, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie