KRS 0000351806
NIP9512307195
REGON14235710800000
Nazwa"GTEC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGTEC POLSKA
Data rejestracji 22 mar 2010 (14 lat temu) 22 mar 2010
Data usunięcia 13 mar 2018 13 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DZIAŁKOWA, 37, WARSZAWA, 02-234, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512307195
data rejestracji 23 cze 2010
status Czynny
66114020620000294536001002
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
93114020620000294536001001
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
39114020620000294536001003
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHMIKOŁAJ ZBIGNIEW OLSZEWSKI
reprezentant
ROBERT WIESŁAW DRABIK
Beneficjent
MIKOŁAJ ZBIGNIEW OLSZEWSKI
Beneficjent
MIKOŁAJ ZBIGNIEW OLSZEWSKI
Wspólnik
2010-03-22
2014-10-29
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁOTYCH
ROBERT WIESŁAW DRABIK
Wspólnik
2010-03-22
2014-10-29
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁOTYCH
MAGDALENA ELŻBIETA DRABIK
Wspólnik
2014-10-29
2018-03-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,- ZŁOTYCH
DOROTA MARTYNA OLSZEWSKA
Wspólnik
2014-10-29
2018-03-13
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 ZŁOTYCH
ROBERT WIESŁAW DRABIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MIKOŁAJ ZBIGNIEW OLSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
MIKOŁAJ ZBIGNIEW OLSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2010-03-22
2018-03-13
ROBERT WIESŁAW DRABIK
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2010-03-22
2018-03-13
2010-03-22
2015-03-05
KŁOBUCKA, 10, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie