KRS 0000351759
NIP7393792644
REGON28052017100000
NazwaCHEMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHEMIKA
Data rejestracji 23 cze 2010 (14 lat temu) 23 cze 2010
Data usunięcia 29 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPERNIKA, 12, OLSZTYN, 10-511, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2060Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCHMACIEJ MARCIN GÓRA
Wspólnik
2010-06-23
2019-07-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
MICHAŁ KRZYSZTOF ŁUCZYŃSKI
Wspólnik
2010-06-23
2019-07-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
ANDRZEJ ZAJĄC
Wspólnik
2010-06-23
2019-07-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ
Wspólnik
2010-06-23
2019-07-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
35686192400000
MIROSŁAW ŁUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-23
2019-07-29
MACIEJ MARCIN GÓRA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-23
2019-07-29
AGATA EWA KOŁAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-23
2019-07-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ ZAJĄC
PREZES ZARZĄDU
2010-06-23
2013-09-26
MAREK WŁADYSŁAW BRAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-23
2019-07-29
2010-06-23
2019-07-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-06-23
2019-07-29
CHEMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-06-23
2019-07-29
KOPERNIKA, 12, OLSZTYN, 10-511, OLSZTYN, POLSKA
2010-06-23
2019-07-29
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2010-06-23
2019-07-29
7211Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
2010-06-23
2019-07-29
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2010-06-23
2019-07-29
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2010-06-23
2019-07-29
3299Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2010-06-23
2019-07-29
2059Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2010-06-23
2019-07-29
2060Z - PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH
2010-06-23
2019-07-29
2110Z - PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
2010-06-23
2019-07-29
2120Z - PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
2010-06-23
2019-07-29
2219Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie