KRS 0000351731
NIP5842693727
REGON22098266500000
NazwaENERGIA KUJAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGIA KUJAWY
Data rejestracji 19 mar 2010 (15 lat temu) 19 mar 2010
Data usunięcia 19 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3511 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓWALINA JADWIGA MESZCZYŃSKA
Wspólnik
2010-03-19
2012-08-29
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF HENRYK SMACKI
Wspólnik
2010-03-19
2010-12-27
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.250,00 ZŁOTYCH
JAKUB MICHAŁ PACZKOWSKI
Wspólnik
2010-03-19
2010-12-27
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 650,00 ZŁOTYCH
ZDZISŁAW WIESŁAW PACZKOWSKI
Wspólnik
2010-03-19
2010-12-27
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 600,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF LESZEK MAZUR
Wspólnik
2012-08-29
2016-01-18
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 PLN
Wspólnik
2016-01-18
2020-06-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
14622135700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiUPOWAŻNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
KRZYSZTOF HENRYK SMACKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-19
2010-12-27
KRZYSZTOF LESZEK MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2010-12-27
2016-01-18
PAWEŁ STABLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-18
2020-06-19
2010-03-19
2020-06-01
ABRAHAMA, 1 A, GDAŃSK, 80-307, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie