KRS 0000351727
NIP6783105355
REGON12118190100000
Nazwa888LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa888LAB
Data rejestracji 22 mar 2010 (14 lat temu) 22 mar 2010
Data usunięcia 18 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 48B, KROSNO, 38-400, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHTOMASZ LECHOSŁAW CZAJKOWSKI
Prokurent
2010-03-22
2015-04-28
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ JÓZEF DYMEK
Wspólnik
2010-03-22
2021-01-18
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
MICHAŁ MARCIN HUPPERT
Wspólnik
2010-03-22
2021-01-18
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
PIOTR MACIEJ LENCZOWSKI
Wspólnik
2010-03-22
2015-04-28
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
TOMASZ LECHOSŁAW CZAJKOWSKI
Wspólnik
2010-03-22
2015-04-28
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁ
4EX SRL Z SIEDZIBA W JASSY (IASI), RUMUNIA
Wspólnik
2015-04-28
2021-01-18
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU
GRZEGORZ JÓZEF DYMEK
PREZES ZARZĄDU
2010-03-22
2010-08-26
MAGDALENA MARIA SKARŻYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-08-26
2016-07-20
IVAN CATALIN
PREZES ZARZĄDU
2016-07-20
2021-01-18
2010-03-22
2015-04-28
OSIEDLE ALBERTYŃSKIE, 33, KRAKÓW, 31-855, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie