KRS 0000351418
NIP8133615118
REGON18054151000000
NazwaGS REGENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGS REGENTIS
Data rejestracji 16 mar 2010 (15 lat temu) 16 mar 2010
Data usunięcia 19 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NOWOGRODZKA, 50, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8133615118
data rejestracji 02 lip 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIGUIDO GERHARD FROMMHOLZ
Wspólnik
2015-11-26
2019-11-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
IRMGARD CHARLOTTE PEDRAZZOLI
Wspólnik
2010-03-16
2021-10-19
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
IWONA MARIA WASZAK
Wspólnik
2010-03-16
2014-03-04
75 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50,00 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
IRMGARD CHARLOTTE PEDRAZZOLI
Likwidator
2020-03-03
2021-10-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) SKŁADANE SĄ PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PONIŻEJ WW. KWOTY, UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IRMGARD CHARLOTTE PEDRAZZOLI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-16
2015-11-26
IRMGARD CHARLOTTE PEDRAZZOLI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-26
2019-11-18
IRMGARD CHARLOTTE PEDRAZZOLI
PREZES ZARZĄDU
2019-11-18
2020-03-03
IWONA MARIA WASZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-16
2014-03-04
GUIDO GERHARD FROMMHOLZ
PREZES ZARZĄDU
2015-11-26
2019-11-18
2010-03-16
2015-11-26
BNG EVENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-11-26
2020-03-03
GS REGENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-16
2014-10-13
WINCENTEGO WITOSA, 9B, RZESZÓW, 35 - 115, RZESZÓW, POLSKA
2014-10-13
2019-11-18
PORY, 59, WARSZAWA, 02-757, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie