KRS 0000351355
NIP8762427965
REGON34072622200000
NazwaROL-DWÓJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROL-DWÓJKA
Data rejestracji 15 mar 2010 (15 lat temu) 15 mar 2010
Data usunięcia 25 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FIJEWO, 7, RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, 87-220, RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 122500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8762427965
data rejestracji 01 maj 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACHTOMASZ KAZIMIERZ KAWSKI
Beneficjent
MARLENA MARIA HES
reprezentant
TOMASZ KAZIMIERZ KAWSKI
reprezentant
Wspólnik
2010-03-15
2013-02-14
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ
34038421800000
Wspólnik
2013-02-14
2015-12-22
1050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52500,00 ZŁ
34072544100000
Wspólnik
2014-07-28
2015-12-22
1.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000,00 ZŁ
34071867100000
Wspólnik
2015-12-22
2021-01-25
1300 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 65.000,00 ZŁ
34064797100000
Wspólnik
2015-12-22
2021-01-25
1050 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 52500,00 ZŁ
34064579400000
TOMASZ KAZIMIERZ KAWSKI
Likwidator
2019-03-06
2021-01-25
MARLENA MARIA HES
Likwidator
2019-03-06
2021-01-25
TOMASZ KAZIMIERZ KAWSKI
Beneficjent
POSIADA 78,80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "KAROL" SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EURO-POL SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 99,85% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SZYN-POL SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 53,06% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI-W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ KAZIMIERZ KAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-15
2019-03-06
MARLENA MARIA HES
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-14
2019-03-06
2010-03-15
2019-03-06
ROL-DWÓJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie