KRS 0000351107
NIP9512305753
REGON14229484000000
NazwaLEASE BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEASE BROKER
Data rejestracji 11 mar 2010 (15 lat temu) 11 mar 2010
Data usunięcia 08 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO, 4, WARSZAWA, 02-784, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512305753
data rejestracji 09 wrz 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4664Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCHPIOTR MAREK STANIEWSKI
Wspólnik
2010-03-11
2016-04-18
62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3100,00 ZŁOTYCH
AGATA ADELA STANIEWSKA
Wspólnik
2010-03-11
2020-09-08
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650,00 ZŁOTYCH
DANIEL DĄBROWSKI
Wspólnik
2014-03-10
2020-09-08
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁOTYCH
STEFAN PIERZYNOWSKI
Wspólnik
2014-08-19
2020-09-08
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00 ZŁOTYCH
JANINA WACŁAWA STAŃSKA STANIEWSKA
Wspólnik
2016-04-18
2020-09-08
62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.100,00 ZŁ
JANINA WACŁAWA STAŃSKA STANIEWSKA
Likwidator
2020-02-20
2020-09-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR MAREK STANIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-11
2016-04-18
JANINA WACŁAWA STAŃSKA STANIEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-04-18
2020-02-20
2010-03-11
2011-02-08
LEASEBROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-02-08
2020-02-20
LEASE BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-11
2011-02-08
STANISŁAWA KOSTKI-POTOCKIEGO, 2B, WARSZAWA, 02-958, WARSZAWA, POLSKA
2011-02-08
2017-02-23
BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Internetowa platforma leasingowa LEASEBROKER
987 218,22 zł
696 202,80 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie