KRS 0000351037
NIP9522085112
REGON14233643100000
NazwaITALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaITALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 mar 2010 (15 lat temu) 11 mar 2010
Data usunięcia 27 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres MRÓWCZA, 208, WARSZAWA, 04-697, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9522085112
data rejestracji 08 lis 2010
status Czynny
21191010482787833495560001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANNA LIDIA STRZELCZYK-BARAN
Beneficjent
JANUSZ JÓZEF BARAN
Beneficjent
JANUSZ JÓZEF BARAN
zgłaszający - komplementariusz
JANUSZ JÓZEF BARAN
Wspólnik
2010-03-11
2021-08-27
ANNA LIDIA STRZELCZYK BARAN
Wspólnik
2010-03-11
2021-08-27
ŁUKASZ BARAN
Wspólnik
2010-03-11
2021-08-27
TOMASZ BARAN
Wspólnik
2018-10-31
2021-08-27
ANNA LIDIA STRZELCZYK-BARAN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
JANUSZ JÓZEF BARAN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST ITALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI JANUSZA JÓZEFA BARAN ORAZ WICEPREZESA ZARZĄDU ANNY STRZELCZYK-BARAN. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2010-03-11
2021-08-27
14219473500000
2010-03-11
2021-08-27
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-03-11
2021-08-27
ITALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-03-11
2021-08-27
MRÓWCZA, 208, WARSZAWA, 04-697, WARSZAWA, POLSKA
2018-10-31
2021-08-27
4643Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2018-10-31
2021-08-27
4647Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
2018-10-31
2021-08-27
4649Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2018-10-31
2021-08-27
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-10-31
2021-08-27
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2018-10-31
2021-08-27
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-10-31
2021-08-27
8230Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
2018-10-31
2021-08-27
5210 - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2018-10-31
2021-08-27
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2018-10-31
2021-08-27
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie