KRS 0000350725
NIP5222944081
REGON14229349500000
NazwaSKILLTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSKILLTECH
Data rejestracji 09 mar 2010 (15 lat temu) 09 mar 2010
Data usunięcia 08 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁOPUSZAŃSKA, 32, WARSZAWA, 02-220, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 140000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222944081
data rejestracji 20 mar 2010
status Czynny
67160011270003012762966021
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
40160011270003012762966022
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
25160011270003012762966001
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.MAREK RYŃSKI
reprezentant
MAREK RYŃSKI
Beneficjent
Wspólnik
2010-03-09
2011-05-12
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70 000 ZŁOTYCH
01238508300000
MAREK RYŃSKI
Wspólnik
2011-05-12
2016-07-08
138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.000 ZŁOTYCH
GRZEGORZ EDWARD WALICKI
Wspólnik
2016-02-11
2016-07-08
138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.000 ZŁOTYCH
GRZEGORZ EDWARD WALICKI
Prokurent
2013-05-20
2016-07-08
PROKURA SAMOISTNA
MAREK RYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
CZŁONEK ZARZĄDU I WŁAŚCICIEL 50% UDZIAŁÓW KOMPLEMENTARIUSZA SKILLTECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE (KRS 0000600496) UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
CZŁONEK ZARZĄDU I WŁAŚCICIEL 50% UDZIAŁÓW KOMPLEMENTARIUSZA SKILLTECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE (KRS 0000600496) UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.
MAREK RYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-09
2016-07-08
JACEK BARAŃCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-09
2011-01-04
2010-03-09
2010-10-11
GŁUSZYCKA, 5, WARSZAWA, 02-215, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie