KRS 0000350724
NIP9552282337
REGON32080500300000
NazwaALPLAN BŁONIARZ I SZCZYGIEŁ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaALPLAN BŁONIARZ I SZCZYGIEŁ
Data rejestracji 09 mar 2010 (15 lat temu) 09 mar 2010
Data usunięcia 03 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres POMORSKA, 53, SZCZECIN, 70-812, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9552282337
data rejestracji 14 kwi 2010
status Czynny
88105015591000009030793534
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
92105015591000009030793559
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
66105015591000009030793542
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABARTOSZ PIOTR SZCZYGIEŁ
Beneficjent
BARTOSZ PIOTR SZCZYGIEŁ
reprezentant
MIROSŁAW BŁONIARZ
Beneficjent
MIROSŁAW BŁONIARZ
reprezentant
MIROSŁAW BŁONIARZ
Wspólnik
2010-03-09
2016-02-03
BARTOSZ PIOTR SZCZYGIEŁ
Wspólnik
2010-03-09
2016-02-03
BARTOSZ PIOTR SZCZYGIEŁ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
MIROSŁAW BŁONIARZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ. WSPÓLNIKA ALPLAN SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE ZARZĄD W OSOBACH MIROSŁAW BŁONIARZ - PREZES ZARZĄDU I BARTOSZ PIOTR SZCZYGIEŁ - WICEPREZES ZARZĄDU. W SPÓŁCE USTALONO REPREZENTACJĘ SAMODZIELNĄ PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU.
MIROSŁAW BŁONIARZ
Członek Organu Reprezentacji
2010-03-09
2016-02-03
BARTOSZ PIOTR SZCZYGIEŁ
Członek Organu Reprezentacji
2010-03-09
2016-02-03
Członek Organu Reprezentacji
2015-06-09
2016-02-03
32140729100000
2010-03-09
2016-02-03
SPÓŁKA JAWNA
2010-03-09
2016-02-03
ALPLAN BŁONIARZ I SZCZYGIEŁ SPÓŁKA JAWNA
2010-03-09
2016-02-03
POMORSKA, 53, SZCZECIN, 70-812, SZCZECIN, POLSKA
2015-06-09
2016-02-03
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2015-06-09
2016-02-03
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2015-06-09
2016-02-03
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-06-09
2016-02-03
7430Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
2015-06-09
2016-02-03
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie