KRS 0000350541
NIP9542696362
REGON24152797600000
NazwaJ&J ENERGY AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJ&J ENERGY AGRA
Data rejestracji 16 mar 2010 (15 lat temu) 16 mar 2010
Data usunięcia 30 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BEDNORZA, 1, KATOWICE, 40-384, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7722Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP. #7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTGRZEGORZ LESZEK CZEKAŁOWSKI
Wspólnik
2010-03-16
2011-06-10
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ
EDWARD JAN GĄSZCZAK
Wspólnik
2010-03-16
2011-06-10
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
IZABELA MONIKA HAJDUCZEK
Wspólnik
2011-06-10
2012-03-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
DARIA CORNELIA BALDY
Wspólnik
2011-06-10
2023-11-30
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ
DANUTA BALDY
Wspólnik
2012-03-05
2012-05-29
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
JERZY IGNACY BALDY
Wspólnik
2012-05-29
2023-11-30
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
JAROSŁAW ANTONI WIECZOREK
Prokurent
2011-06-10
2013-05-10
PROKURA SAMOISTNA
JERZY IGNACY BALDY
Likwidator
2014-12-23
2023-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA WIĄŻĄCYCH OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY.
EDWARD JAN GĄSZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2010-03-16
2011-06-10
JERZY IGNACY BALDY
PREZES ZARZĄDU
2011-06-10
2014-12-23
2010-03-16
2011-06-10
DETA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-06-10
2014-12-23
J&J ENERGY AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie