KRS 0000350106
NIP9512301169
REGON14220355200000
NazwaDENALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDENALI
Data rejestracji 03 mar 2010 (15 lat temu) 03 mar 2010
Data usunięcia 08 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 112 B, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512301169
data rejestracji 05 lut 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKIHALINA BARBARA GRUDZIŃSKA
Wspólnik
2010-03-03
2017-03-07
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.100,00 ZŁ
IWO WACŁAW GRUDZIŃSKI
Wspólnik
2017-03-07
2022-06-08
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 ZŁOTYCH
ARTUR MARIA GRUDZIŃSKI
Likwidator
2020-01-08
2022-06-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
HALINA BARBARA GRUDZIŃSKA
PREZES
2010-03-03
2016-03-17
ARTUR MARIA GRUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-17
2020-01-08
2010-03-03
2020-01-08
DENALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-03
2018-12-06
JARA, 5A, WARSZAWA, 02-988, WARSZAWA, POLSKA
GKm 45/21
2022-03-16
2023-03-22
6673.58 PLN
XVI GC 6985/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Kamil Wojtuszewski Kancelaria Komornicza nr XXI w Warszawie
GKm 83/22
2022-04-20
2022-11-15
14371.42 PLN
VIII GC 4019/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski, Kancelaria Komornicza nr V w Legionowie
GKm 10/20
2023-02-05
2023-03-10
5509.63 PLN
XVI GNc 11744/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Olga Rogalska - Karakula Kancelaria Komornicza nr XXIV w Warszawie
GKm 12/20
2023-04-27
2024-06-04
5198.16 PLN
XII GNc 3675/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Daniel Teller - Kopyt Kancelaria Komornicza nr III w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie