KRS 0000350071
NIP8992715076
REGON02119839400000
NazwaINVESTPROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINVESTPROVIDER
Data rejestracji 26 lut 2010 (15 lat temu) 26 lut 2010
Data usunięcia 22 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NYSKA, 56, WROCŁAW, 50-505, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJERZY KOLENDA
Wspólnik
2010-02-26
2012-10-16
2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
STANISŁAW GURGUL
Wspólnik
2010-02-26
2012-10-16
2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
DAMIAN EMIL ŻUKIEWICZ
Wspólnik
2010-02-26
2020-01-22
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANNA MARIA RĘKAS
Wspólnik
2010-02-26
2012-10-16
2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
STANISŁAW GURGUL
Prokurent
2010-02-26
2015-03-17
PROKURA SAMOISTNA
JERZY KOLENDA
Prokurent
2010-02-26
2015-03-17
PROKURA SAMOISTNA
DAMIAN EMIL ŻUKIEWICZ
Likwidator
2014-10-30
2020-01-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DAMIAN EMIL ŻUKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-02-26
2014-10-30
2010-02-26
2014-10-30
INVESTPROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-26
2014-10-30
KOŚCIUSZKI, 198, WROCŁAW, 50-437, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie