KRS 0000349741
NIP8992687747
REGON02119520800000
Nazwa"ANTIKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaANTIKOR
Data rejestracji 24 lut 2010 (15 lat temu) 24 lut 2010
Data usunięcia 31 mar 2021 31 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RZEŹNICZA, 32-33, WROCŁAW, 50-130, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 800000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992687747
data rejestracji 01 kwi 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWIOLETTA LASAK
Beneficjent
LUIZA HOSZOWSKA
Beneficjent
BOGDAN LASAK
reprezentant
MARIUSZ HOSZOWSKI
reprezentant
KRZYSZTOF KURYŚ
Wspólnik
2010-02-24
2012-04-02
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
ARKADIUSZ JAROSŁAW PORDZIK
Wspólnik
2010-02-24
2012-04-02
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
EDWARD GRZEGORZ GARNOWSKI
Wspólnik
2010-02-24
2012-04-02
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
KATARZYNA NOWAK
Wspólnik
2012-04-02
2014-05-08
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ (STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH).
LUIZA HOSZOWSKA
Wspólnik
2012-04-02
2021-03-31
2195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 219.500,00 ZŁ (DWIEŚCIE DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH).
WIOLETTA LASAK
Wspólnik
2012-04-02
2021-03-31
2195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 219.500,00 ZŁ (DWIEŚCIE DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH).
STANISŁAW MACIEJ LIPIŃSKI
Wspólnik
2012-04-02
2013-06-14
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH).
AGATA SZYWAŁA
Wspólnik
2013-06-14
2016-01-25
1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000,00 ZŁ (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARIUSZ WALDEMAR HOSZOWSKI
Likwidator
2018-09-24
2021-03-31
BOGDAN LASAK
Likwidator
2018-09-24
2021-03-31
WIOLETTA EDYTA LASAK
Prokurent
2015-07-16
2017-04-11
JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA
LUIZA HOSZOWSKA
Prokurent
2015-07-16
2017-03-15
JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA
WIOLETTA LASAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LUIZA HOSZOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KRZYSZTOF KURYŚ
PREZES ZARZĄDU
2010-02-24
2012-04-02
ARKADIUSZ JAROSŁAW PORDZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-24
2012-04-02
EDWARD GRZEGORZ GARNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-24
2012-04-02
STANISŁAW MACIEJ LIPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-02
2013-03-28
STANISŁAW MACIEJ LIPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-28
2014-06-03
MARIUSZ WALDEMAR HOSZOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-28
2018-09-24
KATARZYNA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-28
2013-12-07
BOGDAN LASAK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-28
2018-09-24
2010-02-24
2012-04-02
DOMINO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-04-02
2018-09-24
"ANTIKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-24
2012-04-02
WINCENTEGO STYSIA, 20, WROCŁAW, 53-526, WROCŁAW, POLSKA
2012-04-02
2012-11-29
JAGIENKI, 1, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
2012-11-29
2021-02-01
WOKULSKIEGO, 14, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie