KRS 0000349661
NIP9471967901
REGON10084421000000
NazwaMEMENTO AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEMENTO AG
Data rejestracji 23 lut 2010 (15 lat temu) 23 lut 2010
Data usunięcia 28 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. JAGIEŁŁY, 18, WOLBÓRZ, 97-320, WOLBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCHBOŻENNA STANISŁAWA GÓŻAŃSKA
Wspólnik
2010-02-23
2013-06-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
ANNA BARBARA PIASECKA
Wspólnik
2013-05-20
2015-05-28
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA PAWŁOWSKA
Wspólnik
2013-05-20
2015-05-28
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA JADWIGA PIASECKA
Wspólnik
2015-05-28
2018-09-28
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000,00 ZŁOTYCH
DAWID GALIŃSKI
Wspólnik
2010-02-23
2013-05-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ BIERNAT
Wspólnik
2010-02-23
2013-05-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DAWID GALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-02-23
2013-05-20
ANNA BARBARA PIASECKA
PREZES
2013-05-20
2015-05-28
MAŁGORZATA JADWIGA PIASECKA
PREZES ZARZĄDU
2015-05-28
2018-09-28
2010-02-23
2013-05-20
EUROPEJSKI PROFIL ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-23
2013-05-20
WERSALSKA, 47/75, M. ŁÓDŹ, 91-212, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie