KRS 0000349588
NIP8942992572
REGON02118986300000
Nazwa3MM ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa3MM ASSETS
Data rejestracji 22 lut 2010 (15 lat temu) 22 lut 2010
Data usunięcia 14 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIOTRA CZAJKOWSKIEGO, 72-74, WROCŁAW, 51-147, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEJERZY CHRUŚCIEL
Wspólnik
2016-10-27
2021-01-14
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-02-22
2015-08-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
02007393400000
KATARZYNA MELANIA MAŁKIEWICZ
Wspólnik
2015-08-04
2021-01-14
35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3500 (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MARZENA BARBARA FELISIAK
Wspólnik
2015-08-04
2016-10-27
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH
TOMASZ SŁAWOMIR MAŁKIEWICZ
Prokurent
2015-08-04
2018-12-19
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
MARIUSZ ANDRYCH
PREZES ZARZĄDU
2010-02-22
2015-08-04
MARZENA BARBARA FELISIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-08-04
2016-10-27
JERZY CHRUŚCIEL
PREZES ZARZĄDU
2016-10-27
2018-11-28
2010-02-22
2015-08-04
"DENT-A-MEDICAL WARSZAWA I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-22
2015-08-04
HORBACZEWSKIEGO, 53 A, WROCŁAW, 54-130, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie