KRS 0000349260
NIP6762415808
REGON12116091600000
NazwaSTOWARZYSZENIE "GROWTH RESEARCH UNIT" - W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"GROWTH RESEARCH UNIT" -
Data rejestracji 18 lut 2010 (15 lat temu) 18 lut 2010
Data usunięcia 26 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. ZŁOCISTYCH ŁANÓW, 8, JEZIÓRKO, 05-540, ZALESIE GÓRNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email INFO@ASSOCIATION-GRU.ORG
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEDOMINIKA LEMLER
Członek Organu Nadzoru
2010-02-18
2013-06-18
MAŁGORZATA FEDAS
Członek Organu Nadzoru
2013-06-18
2016-01-26
MAŁGORZATA SADOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-18
2013-06-18
MACIEJ MICHAŁ CHWAŁA
Członek Organu Nadzoru
2013-06-18
2021-02-26
SONIA STYRKACZ
Członek Organu Nadzoru
2016-01-26
2021-02-26
AGATA MĘTLAK
Członek Organu Nadzoru
2016-01-26
2016-10-21
JOANNA MARIA PAUK
Członek Organu Nadzoru
2016-10-21
2021-02-26
ANNA WYŻYKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-18
2016-01-26
ALEKSANDRA KATARZYNA BIERNACKA
Likwidator
2019-10-25
2021-02-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES.
DAVID CHRISTOPHER CLOWES
PREZES ZARZĄDU
2010-02-18
2013-06-18
GEORG RUPRECHT VON HEUSINGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-18
2013-06-18
FREDERIK ANTONIUS GIJBELS
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-18
2013-06-18
ALEKSANDRA KATARZYNA BIERNACKA
PREZES ZARZĄDU
2013-06-18
2019-10-25
LUDMIŁA FRYDRYCH
SKARBNIK
2016-10-21
2017-11-08
JOANNA PAUK
SKARBNIK
2013-06-18
2016-10-21
DOMINIKA MARIA LEMLER
WICEPREZES
2013-06-18
2016-10-21
AGATA MĘTLAK
WICEPREZES
2016-10-21
2019-10-25
JAN KAROL LENCZOWSKI
SKARBNIK
2017-11-08
2019-10-25
2010-02-18
2019-10-25
STOWARZYSZENIE "GROWTH RESEARCH UNIT"
2010-02-18
2013-06-18
RAKOWICKA, 27, KRAKÓW, 31-510, KRAKÓW, POLSKA
2013-06-18
2016-10-21
LIPIŃSKIEGO, 5A, KRAKÓW, 30-349, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie