KRS 0000349138
NIP9552281591
REGON32079645100000
NazwaADAM SOBOLEWSKI I SYN SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaADAM SOBOLEWSKI I SYN
Data rejestracji 16 lut 2010 (15 lat temu) 16 lut 2010
Data usunięcia 08 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres BRĄZOWA, 81, SZCZECIN, 70-781, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGOADAM SOBOLEWSKI
Wspólnik
2010-02-16
2019-11-08
LEOPOLD KIEREPA
Wspólnik
2012-08-13
2019-11-08
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W RAZIE USTANOWIENIA PROKURY, JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW MOŻE ZOBOWIĄZAĆ WSPÓLNIKA DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ WRAZ Z PROKURENTEM. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 50.000 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), FILIP SOBOLEWSKI ZOBOWIĄZANY JEST DO REPREZENACJI ŁĄCZNEJ Z INNYM WSPÓLNIKIEM.
LEOPOLD KIEREPA
Członek Organu Reprezentacji
2012-08-13
2019-11-08
ADAM SOBOLEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2010-02-16
2019-11-08
FILIP PATRYK SOBOLEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2010-02-16
2012-08-13
2010-02-16
2011-01-31
STRUGA, 78, SZCZECIN, 70-784, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie