KRS 0000348983
NIP6342738060
REGON24149909100000
NazwaOFF M.KOŁEK,R.KRZYSZTOSZEK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaOFF M.KOŁEK,R.KRZYSZTOSZEK
Data rejestracji 17 lut 2010 (15 lat temu) 17 lut 2010
Data usunięcia 20 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ŁAZISKA GÓRNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6342738060
data rejestracji 05 mar 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #45 BUDOWNICTWO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAELEONORA MARIA PRZEMUS
Wspólnik
2010-02-17
2012-05-07
MAREK ALEKSANDER PRZEMUS
Wspólnik
2012-05-07
2018-08-10
KRZYSZTOF KURAK
Wspólnik
2012-12-18
2013-09-17
Wspólnik
2020-03-12
2024-05-20
12281566700000
MAGDALENA IWONA KURAK
Wspólnik
2010-02-17
2012-05-07
TOMASZ KRZYSZTOF KURAK
Wspólnik
2012-05-07
2012-12-18
ADRIAN TOMASZ LOREK
Wspólnik
2015-10-23
2018-08-10
DAWID JOHN
Wspólnik
2013-09-17
2015-10-23
RADOSŁAW KRZYSZTOSZEK
Wspólnik
2018-08-10
2024-05-20
MONIKA KOŁEK
Wspólnik
2018-08-10
2020-03-12
MAREK ALEKSANDER PRZEMUS
Prokurent
2010-02-17
2012-05-07
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM LUB PROKURENTEM
ELEONORA MARIA PRZEMUS
Członek Organu Reprezentacji
2010-02-17
2012-05-07
MAGDALENA IWONA KURAK
Członek Organu Reprezentacji
2010-02-17
2012-05-07
TOMASZ KRZYSZTOF KURAK
Członek Organu Reprezentacji
2012-05-07
2012-12-18
MAREK ALEKSANDER PRZEMUS
Członek Organu Reprezentacji
2012-05-07
2018-08-10
KRZYSZTOF KURAK
Członek Organu Reprezentacji
2012-12-18
2013-09-17
DAWID JOHN
Członek Organu Reprezentacji
2013-09-17
2015-10-23
ADRIAN TOMASZ LOREK
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-23
2018-08-10
RADOSŁAW KRZYSZTOSZEK
Członek Organu Reprezentacji
2018-08-10
2024-05-20
MONIKA KOŁEK
Członek Organu Reprezentacji
2018-08-10
2020-03-12
2010-02-17
2012-05-07
OFF E. PRZEMUS, M. KURAK SPÓŁKA JAWNA
2012-05-07
2012-12-18
OFF M. PRZEMUS, T. KURAK SPÓŁKA JAWNA
2012-12-18
2013-09-17
OFF M.PRZEMUS, K.KURAK SPÓŁKA JAWNA
2013-09-17
2015-10-23
OFF M.PRZEMUS, D.JOHN SPÓŁKA JAWNA
2015-10-23
2018-08-10
OFF M.PRZEMUS, A.LOREK SPÓŁKA JAWNA
2010-02-17
2011-09-23
ŚW. JANA, 13, KATOWICE, 40-012, KATOWICE, POLSKA
2011-09-23
2012-05-07
FREDRY, 45, KATOWICE, 40-685, KATOWICE, POLSKA
2012-05-07
2012-12-18
GENERAŁA ZYGMUNTA WALTERA JANKEGO, 176, KATOWICE, 40-663, KATOWICE, POLSKA
2012-12-18
2015-10-23
BOCHEŃSKIEGO, 87 B, KATOWICE, 40-847, KATOWICE, POLSKA
2015-10-23
2018-08-10
UL. JESIONOWA, 29, CHUDÓW, 44-177, CHUDÓW, POLSKA
2018-08-10
2023-03-15
UL. STASZICA, 31E, ŁAZISKA GÓRNE, 43-170, ŁAZISKA GÓRNE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie