KRS 0000348971
NIP8521030278
REGON00087184100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA W KOŁBASKOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUGOWO-HANDLOWA W KOŁBASKOWIE
Data rejestracji 17 lut 2010 (15 lat temu) 17 lut 2010
Data usunięcia 16 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 63, KOŁBASKOWO, 72-001, KOŁBASKOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0141Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO #0131Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃPAWEŁ IGNACY NIEDZIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-02-17
2012-10-16
KRZYSZTOF JAN RAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-02-17
2012-10-16
CZESŁAW IGNASIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-02-17
2012-10-16
WINCENTY BARTOSZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-02-17
2012-10-16
JANUSZ PIOTR DROZDALSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-02-17
2012-10-16
GABRIELA KRUTOW
Członek Organu Nadzoru
2010-02-17
2012-10-16
ZENON ZDZISŁAW LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-02-17
2012-10-16
HALINA JOLANTA WINKLER KUŹNIEWSKA
Likwidator
2012-01-09
2012-10-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY TE ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
HALINA JOLANTA WINKLER KUŹNIEWSKA
PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2010-02-17
2012-02-28
HENRYK BARDYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-17
2010-07-28
BOŻYSŁAW KAZIMIERZ OSIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-17
2012-02-28
JANUSZ PIOTR DROZDALSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2010-07-28
2012-02-28
2010-02-17
2012-01-09
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA W KOŁBASKOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie