KRS 0000348785
NIP5542863906
REGON34070894500000
NazwaLED LIGHTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLED LIGHTING POLAND
Data rejestracji 11 lut 2010 (15 lat temu) 11 lut 2010
Data usunięcia 16 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MAKSYMILIANA PIOTROWSKIEGO, 7A, BYDGOSZCZ, 85-098, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5542863906
data rejestracji 25 lut 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHZBIGNIEW DARIUSZ PISZCZ
Beneficjent
KRZYSZTOF MIROSŁAW JUREK
reprezentant
KRZYSZTOF MIROSŁAW JUREK
Beneficjent
MIROSŁAW JANUSZ ADAMEK
Wspólnik
2010-02-11
2016-10-17
18 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 900,00 ZŁ
WŁODZIMIERZ HENRYK HAŃC
Wspólnik
2010-02-11
2011-09-13
34 UDZIAŁY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 1.700 ZŁ
MACIEJ KARSKI
Wspólnik
2010-02-11
2016-10-17
18 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 900,00 ZŁ
KAROLINA MARIA HAŃC
Wspólnik
2011-09-13
2016-10-17
18 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 900,00 ZŁ
Wspólnik
2014-02-21
2023-02-16
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
09054830500000
KRZYSZTOF MIROSŁAW JUREK
Członek Organu Nadzoru
2014-02-21
2016-10-17
JACEK TYBURA
Członek Organu Nadzoru
2014-02-21
2016-10-17
WŁODZIMIERZ HAŃC
Członek Organu Nadzoru
2014-02-21
2016-10-17
ZBIGNIEW DARIUSZ PISZCZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU LOGON SA POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LED LIGHTING POLAND SP. Z O.O.
KRZYSZTOF MIROSŁAW JUREK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU LOGON SA POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LED LIGHTING POLAND SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIROSŁAW JANUSZ ADAMEK
PREZES
2010-02-11
2016-10-17
KRZYSZTOF MIROSŁAW JUREK
PREZES ZARZĄDU
2016-10-17
2023-02-16
2010-02-11
2014-02-21
LED LIGHTING POLAND - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-11
2011-09-13
JAGIELLOŃSKA, 103, BYDGOSZCZ, 85-027, BYDGOSZCZ, POLSKA
2011-09-13
2013-03-04
GAJOWA, 7, BYDGOSZCZ, 85-087, BYDGOSZCZ, POLSKA
2013-03-04
2014-07-25
DĄBROWA, 62, BYDGOSZCZ, 85-147, BYDGOSZCZ, POLSKA
2014-07-25
2016-10-17
PIOTROWSKIEGO, 7-9, BYDGOSZCZ, 85-098, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie